Ymddiriedolwyr RICHMOND FILM SOCIETY
Rhif yr elusen: 295898

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JAMES PAUL SHEIL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Claire Elizabeth Cameron | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
John Frederick Elrick | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
David Mahoney | Ymddiriedolwr | 03 November 2019 |
|
|
||||
Annie Cartland | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
PETER MAGUIRE | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
||||
SARA STEINKE | Ymddiriedolwr | 17 November 2014 |
|
|
||||
STEVE KARPEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALLY ELIZABETH MAYNARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.