Hanes ariannol FRIENDS OF THE EAST SUSSEX RECORD OFFICE

Rhif yr elusen: 296062
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013
Cyfanswm Incwm Gros £28.00k £32.35k £7.77k £29.62k £7.63k
Cyfanswm gwariant £7.59k £13.86k £6.18k £15.21k £10.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A