Hanes ariannol POST MERIDIAN (KINGSTEIGNTON) WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 296718
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2008
Cyfanswm Incwm Gros £2.88k £2.66k £2.71k £2.78k £3.03k
Cyfanswm gwariant £2.89k £3.02k £2.30k £2.74k £2.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A