Hanes ariannol COSTESSEY HIGH SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 297133
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £61.38k £61.29k £59.98k £44.45k £35.85k
Cyfanswm gwariant £65.09k £55.48k £58.15k £51.09k £41.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A