Hanes ariannol THE WREN TRUST

Rhif yr elusen: 297257
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £220.32k £197.90k £238.41k £216.46k £274.68k
Cyfanswm gwariant £251.28k £223.52k £236.36k £242.81k £278.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A