Hanes ariannol SPRINGBOARD BROMLEY TRUST

Rhif yr elusen: 297631
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/07/2013 31/07/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.51m £1.18m £1.44m £0 £0
Cyfanswm gwariant £1.51m £1.18m £1.43m £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £274.00k £1.18m £26.34k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.24m £0 £1.42m N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.51m £1.17m £1.43m N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £7.45k £8.10k £6.50k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £33.08k N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A N/A