Hanes ariannol SOUTH BROMLEY FORUM

Rhif yr elusen: 297918
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £66.90k £90.00k £73.85k £78.01k £66.73k
Cyfanswm gwariant £89.26k £89.00k £68.61k £83.10k £69.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A