ymddiriedolwyr INSTITUTE OF PSYCHOSEXUAL MEDICINE
Rhif yr elusen: 298172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEILA RADHAKRISHNAN | Cadeirydd | 03 October 2012 |
|
|
||||
Claire Bailey | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Dr Ann Margaret Webster | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Dr Penelope Clare Goold | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Dr Philipa Brough | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Dr Abir Youseff | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Carolyn Lindsay | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Dr Laura Jarvis | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
Dr Catherine White | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
Julia Pugh | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
||||
DR Rebecca Hobbs Dr | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|
||||
Dr Kate Howells | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Dr Caroline Hunter | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
Dr Andrew Stainer-Smith | Ymddiriedolwr | 28 October 2013 |
|
|
||||
Dr GILLIAN VANHEGAN | Ymddiriedolwr | 03 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.