Hanes ariannol NORFOLK HOMEMAKERS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 298534
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2012 31/05/2013 31/05/2014 31/05/2015 31/05/2016
Cyfanswm Incwm Gros £27.21k £22.47k £32.74k £22.23k £25.25k
Cyfanswm gwariant £16.25k £44.98k £36.83k £26.19k £22.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0