Hanes ariannol THE BEAUFORT EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 298560
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2005 05/04/2006 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009
Cyfanswm Incwm Gros £1.81k £1.76k £1.31k £1.59k £1.61k
Cyfanswm gwariant £10 £12.50k £30 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A