Hanes ariannol MILTON KEYNES U3A (UNIVERSITY OF THE THIRD AGE)

Rhif yr elusen: 298693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £147.31k £56.40k £45.51k £56.25k £89.21k
Cyfanswm gwariant £86.56k £59.69k £41.99k £62.89k £83.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A