ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF SALISBURY HOSPITAL
Rhif yr elusen: 298726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID STRATTON | Cadeirydd | 07 September 2012 |
|
|
||||
Rita Josephine Taylor | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
ANDREW KEITH JAMES | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
CLARE ERICA GOODYEAR | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
TRACEY LOUISE MERRIFIELD | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
NIGEL JOHN BROOKES | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
HENRY WILDING | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
MARTIN CROMER SMITH | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
WILLIAM JAMES COLLINGS MBE | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
ALIX RICKETTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEORGE BUCHANAN TODD FRCS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR GRANT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR GWYN BLENKINSOP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.