Hanes ariannol AVENUE CHAPTER NO. 3231 BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 298890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.69k £1.47k £3.09k £2.57k £2.91k
Cyfanswm gwariant £3.00k £3.00k £0 £4.74k £6.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A