Hanes ariannol THE MICHAEL NOBLE CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 298896
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2009 31/10/2010 31/10/2011 31/10/2012 31/10/2013
Cyfanswm Incwm Gros £230 £7.34k £1.92k £5.05k £1.66k
Cyfanswm gwariant £1.50k £3.02k £5.00k £0 £5.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A