Hanes ariannol THE HENRY NELKEN CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 299355
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016 05/04/2017 05/04/2018
Cyfanswm Incwm Gros £7.75k £7.62k £8.71k £9.24k £10.01k
Cyfanswm gwariant £3.00k £4.66k £4.66k £4.27k £4.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A