Hanes ariannol WILSTEAD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 300083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.55k £25.34k £29.69k £15.55k £24.29k
Cyfanswm gwariant £21.24k £13.48k £14.57k £38.64k £24.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.10k £18.62k N/A £4.05k