Ymddiriedolwyr LEIGHTON BUZZARD CHURCH SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 300464

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayley Yarranton | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Andrew Downing | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Daniel Lowman | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Stephen Corkett | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Tom Yarranton | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Michael Fardell | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Stuart Fuller | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Paul Casey | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Emma Fuller | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
David Gregory | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.