Dogfen lywodraethu DORCHESTER COMMUNITY NURSERY SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 301124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/11/1967 AS AMENDED ON 29/04/1970 AS AMENDED ON 07/07/1971 AS AMENDED ON 14/11/1991 AS AMENDED ON 30/09/1998 AS AMENDED ON 10/11/1999 AS AMENDED ON 12/10/2011 as amended on 16 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF THE ASSOCIATION SHALL BE TO PROVIDE SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY FOR THE PROMOTION OF THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN OF DORCHESTER AND DISTRICT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DORCHESTER AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.