Ymddiriedolwyr FONTMELL MAGNA VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301129

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosie-Anne Yates | Cadeirydd | 25 July 2018 |
|
|||||||
Caroline Lloyd Rucker | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|||||||
Derek John Bone | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|||||||
Peter John Mole | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|||||||
Heledd Sian Highnam | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||||
Louise Murchie | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|||||||
Lisa Le Druillenec | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|||||||
MICHAEL FRANCIS HOBBS | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|||||||
Roger Franklin Hillman | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|||||||
RICHARD STAINER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.