Hanes ariannol HAWKWELL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.44k | £38.73k | £57.05k | £56.38k | £56.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.40k | £37.37k | £34.40k | £60.79k | £49.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £24.43k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £24.43k | £24.43k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.