Ymddiriedolwyr BROOKTHORPE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NIGEL JAMES BONE Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Gillian Richards Ymddiriedolwr 27 April 2021
Dim ar gofnod
Annabelle Gaze Ymddiriedolwr 31 December 2018
Dim ar gofnod
Lauren Amon Ymddiriedolwr 31 December 2018
Dim ar gofnod
VICTORIA SMART Ymddiriedolwr 15 May 2015
Dim ar gofnod
LYNDA KING Ymddiriedolwr 04 April 2015
Dim ar gofnod