Hanes ariannol CORSE AND STAUNTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.55k £24.65k £13.60k £20.72k £20.48k
Cyfanswm gwariant £20.10k £22.02k £20.38k £15.37k £20.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £1.33k £2.16k £2.01k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £18.69k N/A N/A N/A