Hanes ariannol FRETHERNE WITH SAUL AND FRAMILODE VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD FUND

Rhif yr elusen: 301535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £13.97k £18.12k £14.50k £5.61k £6.79k
Cyfanswm gwariant £11.79k £13.75k £7.76k £9.81k £10.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £8.34k N/A N/A