Ymddiriedolwyr IRON ACTON PARISH HALL
Rhif yr elusen: 301553

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James Hatherell | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Angela Smith | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Marilyn Wright | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Annie Smith | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Sara Hunt | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Rachel Weldrake | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
David Patrick Barker | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Nicholas Paul Sharp | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
James Edward Rickard | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Fiona Mary Spencer Bourns | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Judith Ann Mee | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Colin Smith | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Tracey Margaret Byrne | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
SUSAN PATRICIA GADSBY | Ymddiriedolwr | 13 April 2013 |
|
|
||||
JENNIFER ANN MILLWARD | Ymddiriedolwr | 03 September 2011 |
|
|
||||
KATHRYN HILARY WILTSHIRE | Ymddiriedolwr | 03 September 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.