ymddiriedolwyr PUBLIC RECREATION GROUND FOR CHILDREN
Rhif yr elusen: 301958
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES WATSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nick Hibberd | Ymddiriedolwr | 07 August 2020 |
|
|
||||
Tony Parkinson | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
Simon Brocklehurst | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|||||
Cllr Patricia Stallard | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
Greg Clark | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
Neil Cutler | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
Andy Hinton | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
JEAN HOUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.