Hanes ariannol 4TH ANDOVER (THE CLATFORDS) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 302198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.02k £9.58k £5.72k £10.69k £11.46k
Cyfanswm gwariant £11.53k £6.96k £9.91k £8.41k £10.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A