Hanes ariannol 1ST BISHOP'S WALTHAM SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 302205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.05k £26.54k £23.57k £32.68k £40.33k
Cyfanswm gwariant £26.06k £8.54k £24.31k £31.48k £39.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £430 £19.91k £2.67k N/A N/A