Hanes ariannol THE BATFORD MEMORIAL HALL OR COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 302371
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.10k £0 £8.89k £15.47k £28.84k
Cyfanswm gwariant £11.60k £9.60k £30.52k £13.40k £27.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A