Hanes ariannol Sandon Herts Village Hall

Rhif yr elusen: 302461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.54k £10.61k £13.22k £6.28k £3.79k
Cyfanswm gwariant £8.13k £2.22k £6.85k £4.70k £3.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £10.67k N/A N/A