ymddiriedolwyr KENT COUNTY FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS
Rhif yr elusen: 302905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Cooper | Cadeirydd | 26 October 2021 |
|
|
||||
Timothy Sillence | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Charlotte Pursey | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Trevor Jones | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
James Manvell | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Helen Stow | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Harriet Booth | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Lorraine Dent | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
George Edmonds | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Jo-Ann Gunner | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Charlotte Matthews | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Claire Eckley | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|||||
Sarah Manvell | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
STEPHANIE DEAN | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
MARK ESSEX | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.