Hanes ariannol PRATTS BOTTOM VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 303033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.22k £13.50k £36.05k £43.93k £64.31k
Cyfanswm gwariant £39.65k £18.91k £35.39k £39.35k £50.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A