Dogfen lywodraethu EASTCOTE COMMUNITY ASSOCIATION
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION DATED 6TH MAY 1955 AS AMENDED IN JUNE 1964 AS AMENDED 30TH APRIL 1975 AS AMENDED 27TH NOVEMBER 1991 AS AMENDED 30 APRIL 1997 AS AMENDED ON 20 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELL-BEING OF THE COMMUNITY OF THE BENEFICIAL AREA BY ASSOCIATING THE COUNTY COUNCIL AND OTHER LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISSTIONS AND ERSIDENTS IN A COMMON EFFORT TO FURTHER HEALTH TO ADVANCE ALL FORMS OF EDUCATION AND TO FOSTER A COMMUNITY SPIRIT FOR THE ACHIEVEMENT OF THESE AND SUCH OTHER PURPOSES AS MAY BE LAW BE DEEMED TO BE CHARITABLE
Maes buddion
EASTCOTE WARD
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.