Hanes ariannol FINCHLEY UNIT OF THE SEA CADET CORPS

Rhif yr elusen: 303351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.22k £8.18k £5.94k £10.10k £13.83k
Cyfanswm gwariant £16.94k £7.47k £8.01k £11.24k £12.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A