Ymddiriedolwyr CROSS MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 1071933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lester Parry Cadeirydd 08 December 2021
Dim ar gofnod
Terence Ian Mason Ymddiriedolwr 11 October 2023
Dim ar gofnod
Martin Shaw Ymddiriedolwr 11 October 2023
Dim ar gofnod
Michael Rolfe Ymddiriedolwr 20 September 2023
Dim ar gofnod
Paul Stephen Ardiff Ymddiriedolwr 08 December 2021
Dim ar gofnod
Lorraine Ann Ardiff Ymddiriedolwr 08 December 2021
Dim ar gofnod
David Arthur Windmill Ymddiriedolwr 10 September 2021
Dim ar gofnod
Sheila Hatton Ymddiriedolwr 25 April 2015
Dim ar gofnod
JANE LOUISE MURRAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod