ymddiriedolwyr THE GUARDIANS OF MARTOCK CHURCH
Rhif yr elusen: 1061768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK JOHN PALMER | Cadeirydd | 28 October 1996 |
|
|
||||
Edwin Adams | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Jonathan Taylor | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
David Vaughan Howells | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
VERA ELIZABETH BUDGE | Ymddiriedolwr | 28 September 2012 |
|
|
||||
RICHARD JAMES WALSH | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.