Hanes ariannol THRAPSTON AND DISTRICT YOUNG FARMERS' CLUB

Rhif yr elusen: 304252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/07/2020 16/07/2021 16/07/2022 16/07/2023 16/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.00k £150 £250 £2.18k £6.12k
Cyfanswm gwariant £2.13k £550 £250 £2.08k £3.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A