Ymddiriedolwyr YELVERTOFT VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304457

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER BENJAMIN LLOYD GRIFFITHS BSC DIPFLI | Cadeirydd | 17 August 1998 |
|
|
||||
Sharon Ruth Mills | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Colin Cummings Mr | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Nigel Stephen Mercer | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Janice Elaine Pittam | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Lowther | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Michael Alan Larder | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
David Rawes | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
ROBERT GRANVILLE FLANAGAN | Ymddiriedolwr | 15 February 2000 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.