Ymddiriedolwyr ELSTEAD VILLAGE HALLS

Rhif yr elusen: 305024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Erica Kate Poulter Ymddiriedolwr 22 January 2025
Dim ar gofnod
ANGELA MARY BALLARD Ymddiriedolwr 14 January 2025
Dim ar gofnod
Hilary Jane Andrews Ymddiriedolwr 04 July 2022
Dim ar gofnod
Allison Clements Ymddiriedolwr 04 July 2022
Dim ar gofnod
Laurence Oakden Ymddiriedolwr 07 September 2020
Dim ar gofnod
Gillian Loveluck Ymddiriedolwr 02 September 2018
Dim ar gofnod
Timothy Vivian Davies Ymddiriedolwr 12 July 2016
Dim ar gofnod
David Keith Else Ymddiriedolwr 22 June 2015
Dim ar gofnod