Hanes ariannol PYRFORD VILLAGE WAR MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 305095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.06k £11.33k £28.26k £37.30k £59.49k
Cyfanswm gwariant £24.51k £22.99k £24.44k £28.31k £66.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £16.64k