ymddiriedolwyr ALDERBURY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Marshall | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
SARA GONZALEZ | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
samantha mouland | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Jenny Charlton | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
frances west | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
michael huntley | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Philip Copley | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Peter Tapper | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
Rosalind Gray | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
Paula Dean | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
Marilyn Clarke | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.