ymddiriedolwyr BROUGHTON GIFFORD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Childe | Cadeirydd | 01 April 2021 |
|
|
||||
Christopher Rees | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Charlotte Monk | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Robert Giles | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Richard Francis | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Kate Hooper | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Amy Childe | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Martin Cottle | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
||||
MERVYN REES | Ymddiriedolwr | 13 December 2013 |
|
|
||||
AMY HARLAND | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
||||
MICHAEL BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS SILVIA DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.