Ymddiriedolwyr CHITTERNE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 305489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL PIKE Cadeirydd
Dim ar gofnod
Lexa Turner Ymddiriedolwr 13 October 2021
Dim ar gofnod
Rachel Wilkinson Ymddiriedolwr 06 May 2021
Dim ar gofnod
Mrs Jackie Bull Ymddiriedolwr 07 September 2016
Dim ar gofnod
Lindsay Lucas Ymddiriedolwr 11 December 2015
Dim ar gofnod
MRS SOO LEE Ymddiriedolwr 01 November 2014
Dim ar gofnod
JO BOOTH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ERIKA SNOWDON-PIKE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod