ymddiriedolwyr LACOCK VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Durrant | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|
||||
Heather Shepherd | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Shirley Joy Tickell | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Stephen William Barnett | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Caroline Jackson | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Anthony Edwards | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
Gary Steer | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
||||
Michael Belcher | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
||||
KEITH DUDLEY DAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.