Hanes ariannol BRADENSTOKE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.39k | £10.73k | £13.81k | £32.79k | £9.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.39k | £14.68k | £12.63k | £16.23k | £6.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £416 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.29k | N/A | £10.00k | £27.76k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.