ymddiriedolwyr 1ST PAKEFIELD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305668
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Wilkins | Cadeirydd | 01 April 2020 |
|
|
||||
Lisa Trussler | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|
||||
Robert Harbord | Ymddiriedolwr | 29 December 2023 |
|
|
||||
Daniel Jackson | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
Brian Harley | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||
Jonathan Barker | Ymddiriedolwr | 12 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.