ymddiriedolwyr 1ST WESTBOURNE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy Briscoe | Cadeirydd | 06 June 2014 |
|
|
||||
James Richard Bratt | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Melanie Starr | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Joanna Luckett | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Rachel Meller | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Peter Dean Moore | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|
||||
Anne Bartlett | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
Naomi Marie Paice | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
Simon Charles Bartlett | Ymddiriedolwr | 17 June 2016 |
|
|
||||
GLYNIS CHAFFER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEREK CHAFFER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOUGLAS BUCHANAN MOODY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.