Ymddiriedolwyr HEMINGFORD ABBOTS VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1078838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
James Stuart Prosser Cadeirydd 21 May 2019
Dim ar gofnod
Alan Tuohy Ymddiriedolwr 12 June 2024
Dim ar gofnod
Catheryn Ann Reed Ymddiriedolwr 07 September 2022
Dim ar gofnod
Caroline Denney Ymddiriedolwr 05 April 2022
Dim ar gofnod
Rie Hargreaves Ymddiriedolwr 18 April 2018
Dim ar gofnod
Christine Nicol Ymddiriedolwr 19 April 2017
Dim ar gofnod
Beryl Lager Ymddiriedolwr 27 April 2016
Dim ar gofnod
Margaret Elizabeth Cloke Ymddiriedolwr 27 April 2016
Dim ar gofnod