Hanes ariannol DEVON MASONIC EDUCATIONAL FUND

Rhif yr elusen: 306693
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2005 30/11/2006 30/11/2007 30/11/2008 30/11/2009
Cyfanswm Incwm Gros £18.76k £19.29k £21.90k £20.32k £17.70k
Cyfanswm gwariant £14.50k £10.32k £23.59k £19.37k £20.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A