Hanes ariannol HILDA SOUTHGATE DOMESTIC SCIENCE GIFT IN CONNEXION WITH TEIGNMOUTH HIGH SCHOOL AND COMMUNITY COLLEGE

Rhif yr elusen: 306700
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £122 £121 £127 £140 £150
Cyfanswm gwariant £120 £130 £0 £150 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A