Hanes ariannol THE DENYS YONGE EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 306922
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £587 | £598 | £611 | £621 | £635 | |
|
Cyfanswm gwariant | £43 | £140 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.